Skip to content

АНОНС

Открылся   YouTube канал Тубсааны 

Как без слёз и паники научить ребёнка считать в уме

Если ваш ребёнок не вундеркинд, то вполне вероятно, что в какой-то момент у него возникнут трудности с математикой. Особенно если с учителем не повезло!

Не паникуйте: даже если вы сами путаетесь в числах, научить своё чадо считать без калькулятора вполне реально. Надо лишь использовать эти хитрые трюки:

1. Как умножать большие числа.

Нужно перемножить большие числа в уме? Если одно из них чётное, сделайте так: чётное число уменьшите в два раза, а второе увеличьте в два раза:

24 × 25 = 12 × 50 = 6 × 100 = 3 × 200 = 600

2. Как умножать на 11.

Допустим, вам нужно умножить 52 на 11. Представьте между цифрами числа 52 свободное пространство: 5_2. Теперь сложите первую и вторую цифру этого числа и поместите в это пространство:

5_(5 + 2)_2

Результат умножения готов:

52 × 11 = 572

Если при сложении двух цифр у вас получилось двузначное число, берите только вторую цифру, а к первой цифре исходного числа прибавляйте единицу:

87 × 11 = 8_(8 + 7)_7

8_(15)_7 = (8 + 1)_5_7

87 × 11 = 957

3. Как умножать большие числа на 5.

Возьмите это число и разделите на 2. Если результат — целое число, добавьте к нему 0 в конце.

1398 × 5 = (1398 ÷ 2) = 699 = 6990

Если результат деления на 2 с остатком, отбросьте остаток и добавьте 5 в конце:

4579 × 5 = (4579 ÷ 2) = 2289,5 = 22895

4. Как умножать на 4.

Для этого умножьте число на 2, а потом снова умножьте его на 2:

56 × 4 = 56 × 2 = 112 × 2 = 224

5. Как делить на 5 в уме.

Очень просто! Умножьте число на 2 и сместите запятую на один знак назад:

135 ÷ 5

135 × 2 = 270

Ответ: 27,0; т. е. 27

Или:

157 ÷ 5

157 × 2 = 314

Ответ: 31,4

6. Как быстро возводить в квадрат двузначное число на 5.

Умножьте первую цифру числа на саму себя плюс единица и допишите в конце 25:

75 × 75 = 7 × (7 + 1)_25 = 7 × 8_25 = 5625.

7. Как вычислить 15%.

Возьмите 10% от числа (разделите число на 10) и добавьте к этому числу половину от полученных 10%.

15% от 700 гривен = (10% от 700) + ((10% от 700) ÷ 2) = 70 + 35 = 105 грн.

8. Как вычесть из 1000.

Отнимите все цифры числа от 9, кроме последней; последнюю цифру числа отнимите от 10:

1000 − 657 = (9 − 6)_(9 − 5)_(10 − 7) = 343.

9. Как складывать однозначные числа.

Допустим, вам нужно сложить 6 и 9. Спросите себя, сколько числу 6 не хватает до 10 (это 4). Представьте 9 как сумму 4 и какого-то второго кусочка (это 5).

Прибавьте к 6 сначала 4, а уже потом 5. Ваш ответ — 15.

Nikita Skorobogatov

Оставить комментарий

Войти с помощью: